Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin
Transkript
Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin
1918/116 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Telefon ve Fax No Ortaklığın Yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su Tarih Konu : (0212) 318 18 18 / (0212) 318 18 88 34340 Beşiktaş/İSTANBUL : (0212) 318 19 45-57 / (0212) 216 64 22 : 24.03.2016 : Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Bilgi Dokümanı güncelleme hk. Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığına İstinye/İSTANBUL Açıklanacak Özel Durum Bankamız tarafından 4 Mart 2016 tarihinde yapılan “Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dokümanı hk.” konulu bildirimin eki olan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı’na ilaveten, Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Jorge Saenz-Azcunaga Carranza ile oluşturulması Genel Kurul onayına sunulacak yeni Yönetim Kurulu Üyeliği’ne aday olan Inigo Echebarria Garate’nin CV’leri ektedir. *Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below. In addition to the Information Document for the Ordinary General Shareholders’ Meeting attached to our Bank’s public disclosure dated March 4, 2016, the CVs of Jorge Saenz-Azcunaga Carranza, appointed to the Board of Directors membership vacated as a result of resignation, and Inigo Echebarria Garate, whose election will be submitted to the approval of the general assembly to be held on March 31, 2016, are attached herewith. In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’un II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, T.GARANTİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK Ömer ÇİRKİN Birim Müdürü 24.03.2016 Saat Aydın GÜLER Genel Müdür Yardımcısı 24.03.2016 Saat Jorge Sáenz-Azcúnaga Carranza Universidad Deusto İşletme Bölümü mezunu olan Jorge Sáenz-Azcúnaga Carranza bankacılık kariyerine 1993 yılında Banco Exterior de Espana, Argentaria Group’un Londra Şubesinde Risk Birimi ve Ticari Bankacılık’ta başladı. Sáenz tüm kariyeri boyunca BBVA’nın çeşitli şirketlerinde sırasıyla; Araştırma Analistliği, Kurumsal Stratejistlik, Genel Müdürlük Ofisi Başkanlığı, İş Geliştirme (İspanya Ticari ve Kurumsal Bankacılık), Strateji Başkanlığı (Kurumsal Bankacılık ve Varlık Yönetimi), Strateji Ve Planlama Başkanlığı (İspanya ve Portekiz) görevlerini üstlendi ve 2013-2015 yılları arasında ise Kuzey İspanya Bölge Müdürlüğü yaptı. 2015 yılı itibarıyla İspanya, Amerika ve Türkiye için Ülke Ağı-İş Gözlemleme Başkanlığı ve BBVA Compass Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmekte olup, 24 Mart 2016 itibarıyla Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Sáenz’in bankacılık ve işletmecilik dallarındaki tecrübesi 23 yıldır. Iñigo Echebarria Garate Basque Country Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Bölümü ve Universidad Deusto İşletme Yüksek Lisans Programı mezunu olan Iñigo Echebarria Garate, bankacılık kariyerine 1983 yılında Banco de Vizcaya’nın şube ağında başladı. 1984-1989 yılları arasında Yerel İş Yönetimi Denetmeni olarak çalışan Echebarria, 1989-1990 yıllarında ise Banco Bilbao Vizcaya’da (BBV) Bireysel Bankacılık Pazarlama Birimi’nde çalıştı. 1990 yıllında BBV Yönetim Kontrol Birimine yeniden katılan Echebarria, 1994 yılında Bankacılık Kontrol Direktörü olarak atandı. 1995-2001 yılları arasında, BBV’nin Finans Departmanı, Bilgi Yönetimi Sistemi Müdürü olarak çalıştı. 2001-2005 yılları arasında, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Amerika Kurumsal Bankacılık Birimi’nde Analiz ve İş Geliştirme’den sorumlu olarak çalıştı ve 2006 yılında Kurumsal Bankacılık ’ta İş Analizi Direktörlüğü’ne atandı. 2007 yılında BBVA Güney Amerika Strateji ve Finans Direktörlüğü’ne atandı. 2011 yılı Mart ayında BBVA Planlama, Raporlama ve Yönetim Kontrol Direktörü oldu. Echebarria, 1 Kasım 2015 tarihinden itibaren BBVA Küresel Muhasebe ve Bilgi Yönetimi İlişkileri Direktörü’dür. Echebarria’nin bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 33 yıldır.